Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 5, 4652 Hårlev (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Binavne: Pedersen maler IVS, Engelhardt Glas IVS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-08 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: glasogmal@gmail.com (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: Engelhardt & pedersen IVS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-10-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 Statstidende Dekret
Den 2020-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Jens Rune Engelhardt Nilsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-01 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 5, 4652 Hårlev (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Binavne: Pedersen maler IVS, Engelhardt Glas IVS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Direktion: Jens Rune Engelhardt Nilsson (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-02-08 tilføjes Formål: Formålet med virksomheden, er at drive glarmester og malervirksomhed (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-08 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: glasogmal@gmail.com (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Legale ejere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Navne: Engelhardt & pedersen IVS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Reelle ejere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Stiftere: Jens Rune Engelhardt Nilsson (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-02-08 tilføjes Vedtægter: 2018-02-08 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)