Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: G & L Holding Skive ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: Kim Lassen Holding Skive ApS, G & L Holding Skive ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Kim Lassen Holding Skive ApS, G & L Holding Skive ApS (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: GJERULFF & LASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 1, 7840 Højslev (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Kim Skøtt Lassen (direktør) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Østergårdsvej 1, 7840 Højslev samt køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning af samme. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: GJERULFF & LASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: Østergårdsvej 1 ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Skøtt Lassen, Vilhelm Gjerulff (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: GJERULFF & LASSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-08)