Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Formål | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Continia MidCo ApS. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.292.877,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Henrik Lærke (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-28 fjernes Direktion: Jesper Hørsholt (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Jesper Hørsholt (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.256.000,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Via Equity Fond III K/S, GAARDBOE-JENSEN HOLDING ApS, TOMMY OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-28 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-27 fjernes Legale ejere: Via Equity Fond III K/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Via Equity Fond III K/S (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: Continia TopCo ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-27 fjernes Navne: Selskabet af 22. marts 2018 ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: Selskabet af 22. marts 2018 ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-21 fjernes Navne: KR 1889 ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i helt eller delvist ejede selskaber, samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-07 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-07 tilføjes Navne: KR 1889 ApS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Vedtægter: 2018-02-07 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-08)