Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsstatus | Formål | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huholt 4, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 71, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Destilleriet Als ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Destilleriet Als ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Destilleriet Als ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-07 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-29 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab med administration af ejerandele i andre selskaber samt dertil knyttede aktiviteter (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 71, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 71, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Krestian Muusmann (direktør) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Krestian Muusmann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Krestian Muusmann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-29 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-29 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Krestian Muusmann (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Reelle ejere: Krestian Muusmann (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 71, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holding selskab i forbindelse med oprettelsen af en produktionsvirksomhed og andre aktiviteter. (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: Krestian Invest ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-29 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: Krestian Muusmann (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-07)