Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Bibranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Legale ejere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Navne: Dyrs IVS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Reelle ejere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Stiftere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-06-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Lukas Ploug Brink (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Bibranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Lukas Ploug Brink (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-02-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere konsulentydelser, handel, kursusvirksomhed og forskning, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Navne: Dyrs IVS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Reelle ejere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Stiftere: Lukas Ploug Brink (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)