Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 57, st., 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 57, st., 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2018-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SGS Food ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 57, st., 1674 København V (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 57, st., 1674 København V (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 57, st., 1674 København V (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Holms Vej 15, st., 2450 København SV (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Binavne: Grillaz Restaurant ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Direktion: Subhan Ul Rab Moughal (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 fjernes Direktion: Salman Saleem Sultan (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-02 tilføjes Legale ejere: Subhan Ul Rab Moughal, Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Navne: S3 Restaurant ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Navne: S3 Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Reelle ejere: Subhan Ul Rab Moughal, Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-02 tilføjes Vedtægter: 2024-05-02 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Holms Vej 15, st., 2450 København SV (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: Salman Saleem Sultan (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holding Virksomhed gennem ejerskab af ejerandele i andreselskaber eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: S3 Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Reelle ejere: Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Stiftere: Salman Saleem Sultan (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)