Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillemosevej 18, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-06 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: ESV@accura.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Legale ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Navne: Sotras IVS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Reelle ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Stiftere: Gitte Nørholt, Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-24)
Den 2021-10-23 Statstidende Dekret
Den 2021-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ESV@accura.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: magna-design@magna-design.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-24)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Brian Sarto (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillemosevej 18, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2021-07-18)
Den 2021-07-17 tilføjes Navne: Sotras IVS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2021-07-16 fjernes Navne: Magna-Design IVS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-17 tilføjes Vedtægter: 2021-07-17 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 8, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2021-07-18)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktører. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-06-25 tilføjes Legale ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Gitte Nørholt (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-24 fjernes Legale ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2018-06-25 tilføjes Reelle ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Gitte Nørholt (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-24 fjernes Reelle ejere: Brian Sarto (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2018-06-25 tilføjes Vedtægter: 2018-06-25 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2018-06-25 fjernes Direktion: Gitte Nørholt (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 37, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-02-06 tilføjes Direktion: Gitte Nørholt (direktør) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-02-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at udøve virksomhed med kalecher, hynder og anden bådindretning, solsejl og markiser samt Home Living og boligtilbehør og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-06 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: magna-design@magna-design.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-02-06 tilføjes Legale ejere: Brian Sarto, Gitte Nørholt (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2018-02-06 tilføjes Navne: Magna-Design IVS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2018-02-06 tilføjes Reelle ejere: Brian Sarto, Gitte Nørholt (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2018-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Stiftere: Gitte Nørholt, Brian Sarto (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-02-06 tilføjes Vedtægter: 2018-02-06 (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)