Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Direktion: Kristian Weber Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Forvaltning af kapitalmarkeder (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: ZESO ALLIANCE A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Navne: ZESO NEW PARTNER ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Claus Høeg Olsen, Kelly Andrew Nelson, Kristian Weber Thomsen, Colm Morgan (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Stiftere: ZESO ALLIANCE A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZESO ARCHITECTS A/S. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-13 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-09-13 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Colm Morgan (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Weber Thomsen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Kristian Weber Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Torben Juul Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Høeg Olsen, Kelly Andrew Nelson (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Torben Juul Andersen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 57, 1., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Torben Juul Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2018-01-22 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at besidde kapitalandele i driftsselskabet med henblik på løbende at frasælge kapitalandele til nye aktive partnere i driftsselskabet (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Hovedbranche: Forvaltning af kapitalmarkeder (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: ZESO ALLIANCE A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Navne: ZESO NEW PARTNER ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Juul Andersen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2018-01-22 tilføjes Stiftere: ZESO ALLIANCE A/S (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Vedtægter: 2018-01-22 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-26)