Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-21 fjernes Direktion: Michael Joseph Lawrie Pursey (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Michael Joseph Lawrie Pursey (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: RGA4 Limited (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-03-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Joseph Lawrie Pursey (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Rachid James Benamor (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Rachid James Benamor (formand) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Vedtægter: 2020-09-04 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-11-25 tilføjes Bestyrelse: Rachid James Benamor (formand) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: RGA4 Limited (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: Richmond Group Limited (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-02-06 tilføjes Direktion: Michael Joseph Lawrie Pursey (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlån til forbrugere, anden finansiel virksomhed, handel og investeringer samt al kommerciel, finansiel og øvrig aktivitet eller forretning som efter ledelsens skøn på enhver måde relaterer direkte eller indirekte til dette formål. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-06 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Legale ejere: Rachid James Benamor, Richmond Group Limited (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Legale ejere: Rachid James Benamor (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Navne: Aurora Financial ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Reelle ejere: Rachid James Benamor (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-02-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-02-06 tilføjes Stiftere: Richmond Group Limited (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-02-06 tilføjes Vedtægter: 2018-02-06 (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)