Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Heatflow ApS. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Heatflow ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heatflow ApS. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarken 15, 9560 Hadsund (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Dennis Naldal Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: dnj@naldal.dk (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Dennis Naldal Jensen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Navne: Naldal Holding ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Reelle ejere: Dennis Naldal Jensen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Stiftere: Dennis Naldal Jensen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)