Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 7, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Direktion: Amalie Lærke Elbæk Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-18 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: amaliel.e.andersen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Legale ejere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Navne: Amalie L. E. Andersen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Reelle ejere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Stiftere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KUVIO ApS. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 7, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 19, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: amaliel.e.andersen@gmail.com (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-18 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-01-18 tilføjes Vedtægter: 2019-01-18 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Amalie Lærke Elbæk Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsgade 19, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Amalie Lærke Elbæk Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Navne: Amalie L. E. Andersen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Reelle ejere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Stiftere: Amalie Lærke Elbæk Andersen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)