Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejler Billes Allé 64, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Direktion: Joey Neubert Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: joeyneubertpedersen@gmail.com (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Legale ejere: Joey Neubert Pedersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Navne: Wonder Coffee IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Reelle ejere: Joey Neubert Pedersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Stiftere: Joey Holding IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejler Billes Allé 64, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 8, st. th., 1676 København V (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2021-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: joeyneubertpedersen@gmail.com (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Joey Neubert Pedersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2019-09-16 fjernes Legale ejere: Joey Holding IVS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 8, st. th., 1676 København V (offentliggjort 2021-02-14)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Joey Neubert Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Joey Holding IVS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-02-05 tilføjes Navne: Wonder Coffee IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Reelle ejere: Joey Neubert Pedersen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Stiftere: Joey Holding IVS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-06)