Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.750.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Toft Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Christian Toft Bro (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-18 tilføjes Legale ejere: MIKEMA INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2022-04-18 fjernes Legale ejere: KT Holding, Holstebro A/S (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: keho@atra.dk (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: kgh@tangbiler.dk (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-13 tilføjes Legale ejere: Christian Toft Bro (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-13 fjernes Legale ejere: T. F. Holme Holding ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-06-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Floor Holme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-03 fjernes Direktion: Thomas Floor Holme (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybo Bakke 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 32, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-06-18 tilføjes Legale ejere: Pank ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-06-17 fjernes Legale ejere: PANK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-09-24 tilføjes Legale ejere: Bertel Hestbjerg Holding ApS, PANK HOLDING ApS, Viggo Haubjerg Sørensen, JA Ejendomme og Skovudvikling ApS, HESTBJERG HOLDING ApS, LASSE KASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Bertel Hestbjerg Holding ApS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 32, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Floor Holme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Floor Holme (direktør) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kgh@tangbiler.dk (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: T. F. Holme Holding ApS, KT Holding, Holstebro A/S, ATRA ApS, LEHM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: 80/20 Invest ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: T. F. Holme Holding ApS, LEHM HOLDING ApS, KT Holding, Holstebro A/S, ATRA ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af den samlede direktion eller af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)