Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Kapitaldelvist | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-24 tilføjes Vedtægter: 2023-03-24 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-23 tilføjes Bestyrelse: Iben Holst Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-23 fjernes Bestyrelse: Karsten Brixen (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Holst Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: STORHØJ ApS, A/S POUL CHRISTENSEN. IKAST, Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Holst Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 tilføjes Reelle ejere: Jens-Erik Holst Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Karsten Brixen, Poul Christensen, Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 tilføjes Legale ejere: Holst Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-07-14 fjernes Legale ejere: Holst Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Reelle ejere: Karsten Brixen, Poul Christensen, Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-07-14 fjernes Reelle ejere: Poul Christensen, Karsten Brixen, Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Aksel Brixen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2020-07-14 fjernes Legale ejere: Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-12 tilføjes Legale ejere: Iben Holst Sørensen, Holst Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-03-12 tilføjes Reelle ejere: Iben Holst Sørensen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-02 tilføjes Reelle ejere: Karsten Brixen (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-02-01 fjernes Reelle ejere: Karsten Brixen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-14 fjernes Legale ejere: Poul Christensen (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-02 tilføjes Legale ejere: Karsten Brixen, Aksel Brixen, Poul Christensen, STORHØJ ApS, A/S POUL CHRISTENSEN. IKAST (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-02 fjernes Legale ejere: Karsten Brixen, Aksel Brixen (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molsvej 88, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Bestyrelse: Karsten Brixen (formand) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2018-02-02 tilføjes Direktion: Jens-Erik Holst Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, drive og forpagte landbrugs- og skovejendomme samt investering og udvikling af fast ejendom, herunder med salg og/eller udlejning for øje. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-02 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Hovedbranche: Avl af smågrise (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jenserikhs@gmail.com (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Navne: Mols-Mosegaard A/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Reelle ejere: Karsten Brixen, Aksel Brixen, Poul Christensen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Revisor: Velas I/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Stiftere: Poul Christensen, Karsten Brixen, Aksel Brixen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)