Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Legale ejere: Mariano Anthony Davies (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Navne: MSC Group IVS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes ObligatoriskEmail: mad@msc-group.dk (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Stiftere: MAD Invest Denmark IVS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-05 Statstidende Dekret
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Bestyrelse: Mariano Anthony Davies (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Mariano Anthony Davies (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Mariano Anthony Davies (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Direktion: Mariano Anthony Davies (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at promovere produkter, herunder salg til kunder (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-05 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Mariano Anthony Davies (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Navne: MSC Group IVS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes ObligatoriskEmail: mad@msc-group.dk (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Stiftere: MAD Invest Denmark IVS (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)