Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Lolk | 22.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Sigetty Bøje | 01.07.2021 | 10.07.2024 | direktør |
Søren Bjerregaard Madsen | 01.02.2018 | 01.07.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Sigetty Bøje | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Lolk | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Wulff Ljungberg | 07.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Walde | 07.07.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bjerregaard Madsen | 01.08.2020 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sigetty Bøje | 01.08.2020 | 01.07.2021 | formand |