Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Binavne | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 53, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Bestyrelse: Martin Dyrbye (formand) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Direktion: Martin Dyrbye (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: martinsadvice@hotmail.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Navne: Martin's ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Stiftere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at beskæftige sig med formueforvaltning (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-09-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-09-25 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-09-26 fjernes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-25 fjernes Binavne: Martinsadvice ApS, Martin's Praktiserende Humanister ApS, Martin's Eventservice ApS, Martin's Droneservice ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-03 tilføjes Binavne: Martin's Praktiserende Humanister ApS, Martin's Eventservice ApS, Martin's Droneservice ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-05-02 fjernes Binavne: Restaurant Strandgården ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-01 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 53, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Dyrbye (formand) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Binavne: Restaurant Strandgården ApS, Martinsadvice ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Martin Dyrbye (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at beskæftige sig med rådgivning og konsulentbistand (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: martinsadvice@hotmail.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: Martin's ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: Martin Dyrbye (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)