Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jensen Materiel ApS. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2022-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterskovvej 21, 4793 Bogø By (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Legale ejere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Navne: Kenneth Jensen Invest Holding IVS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Reelle ejere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Stiftere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Kenneth Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterskovvej 21, 4793 Bogø By (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Kenneth Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab herunder at eje kapitalandele i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: Kenneth Jensen Invest Holding IVS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: Kenneth Møller Jensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)