Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekæret 35, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THC Share Invest I ApS. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Direktion: Simon Oxenvad Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-18 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Legale ejere: Simon Oxenvad Rasmussen (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2018-01-18 tilføjes Navne: Smoxware ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Reelle ejere: Simon Oxenvad Rasmussen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Stiftere: Simon Oxenvad Rasmussen (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-01)