Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Direktion: Michael Thomas Rizzo (direktør) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: Admix Europe ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: Diaf Pilvad ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: PILVAD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-31 tilføjes Direktion: Michael Thomas Rizzo (direktør) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-31 fjernes Direktion: Erik Pilvad (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Admix Europe ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: PILVAD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Elin Hagedorn Pilvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Erik Pilvad (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Bestyrelse: Elin Hagedorn Pilvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Direktion: Erik Pilvad (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og agentvirksomhed og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: PILVAD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: Diaf Pilvad ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Pilvad (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Stiftere: PILVAD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-26)