Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærparken 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Hjemmeside: www.titan.group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: safety@titan-group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Legale ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Navne: titan safety services ivs (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes ObligatoriskEmail: info@titan-group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Reelle ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Stiftere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-01-21 fjernes Direktion: Christian Ahlefeldt (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærparken 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofthøjparken 7, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: safety@titan-group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@titan-group.dk (offentliggjort 2018-10-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofthøjparken 7, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Direktion: Christian Ahlefeldt (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med serviceydelser i forbindelse med brandslukning og brandforebyggelse i lufthavne mv (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Hjemmeside: www.titan.group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@titan-group.dk (offentliggjort 2018-10-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: titan safety services ivs (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes ObligatoriskEmail: info@titan-group.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Stiftere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)