Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Navne: Hairwerk by Jost ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Stiftere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-01-11 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2021-02-04 Statstidende Dekret
Den 2021-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Christina Maria Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 32, 1400 København K (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Direktion: Christina Maria Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive frisørsalon tilbyde skønhedsbehandling samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: Hairwerk by Jost ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Stiftere: Katja Schirly Lange, Christina Maria Hansen (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)