Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Binavne: H-Group Catering ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Direktion: Allan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Legale ejere: HUMANIC ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Navne: Humanic Catering ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Reelle ejere: Torben Klitbo (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Stiftere: HUMANIC ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-14 tilføjes Binavne: H-Group Catering ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-09-14 tilføjes Navne: Humanic Catering ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-09-13 fjernes Navne: H-Group Catering ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-14 tilføjes Vedtægter: 2018-09-14 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-01-26 tilføjes Direktion: Allan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive catering- og restaurationsvirksomhed, samt efter ledelsens skøn virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-26 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Legale ejere: HUMANIC ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Navne: H-Group Catering ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-01-26 tilføjes Reelle ejere: Torben Klitbo (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Stiftere: HUMANIC ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Vedtægter: 2018-01-26 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-27)