Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Nødskov Duus Nielsen | 14.03.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Nødskov Duus Nielsen | 02.09.2019 | 13.03.2022 | direktør |
Christian Nødskov Duus Nielsen | 29.01.2018 | 23.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Nødskov Duus Nielsen | 02.09.2019 | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Madsen | 02.09.2019 | 30.12.2019 | formand |
Christian Nødskov Duus Nielsen | 29.01.2018 | 23.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Madsen | 29.01.2018 | 23.08.2019 | formand |