Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 44, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-25 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Kim Grønbæk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Navne: Grønbæk & Co Total Entreprise IVS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Kim Grønbæk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Stiftere: Grønbæk & Co Holding IVS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 Statstidende Dekret
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Kim Grønbæk (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-25 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-24 tilføjes Direktion: Kim Grønbæk (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-12-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Kim Grønbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførsel af arbejde på grønne områder, snerydning, rengøring og håndværk samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 44, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Direktion: Kim Grønbæk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er mandskabsudlejning til byggeprojekter. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Legale ejere: Kim Grønbæk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Navne: Grønbæk & Co Total Entreprise IVS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Grønbæk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Stiftere: Grønbæk & Co Holding IVS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-01-30 tilføjes Vedtægter: 2018-01-30 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)