Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 51, 2. tv., 1058 København K (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 25, 3. tv., 1052 København K (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet SC191018. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2019-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Bangura Bird IVS. (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 25, 3. tv., 1052 København K (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-01-26 tilføjes Direktion: Mia Nyegaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-26 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Legale ejere: Mia Nyegaard (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Navne: MIN Holding ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Reelle ejere: Mia Nyegaard (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Stiftere: Mia Nyegaard (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Vedtægter: 2018-01-26 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-30)