Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 38, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-29 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Hjemmeside: www.acadal.com (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Legale ejere: Vasø ApS, PLAYGROUND INSTITUTE ApS, INTENZ Holding A/S, EVOLUTION SPORTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Navne: Acadal A/S (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Reelle ejere: Søren Vasø Thaagaard Hansen, Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Stiftere: PLAYGROUND INSTITUTE ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-25 fjernes Bestyrelse: Morten Kodal Dalum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-25 fjernes Direktion: Morten Kodal Dalum (direktør) (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-27 Statstidende Dekret
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 875.000,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 767.000,00 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-10 tilføjes Legale ejere: PLAYGROUND INSTITUTE ApS, INTENZ Holding A/S, EVOLUTION SPORTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-09 tilføjes Legale ejere: Vasø ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-09 fjernes Legale ejere: PLAYGROUND INSTITUTE ApS, INTENZ Holding A/S, EVOLUTION SPORTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: INTENZ Holding A/S, EVOLUTION SPORTS CONSULTING ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-07 fjernes Legale ejere: INTENZ Holding A/S (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-09 tilføjes Reelle ejere: Søren Vasø Thaagaard Hansen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-09 fjernes Reelle ejere: Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-07 fjernes Reelle ejere: Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 38, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-21)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: INTENZ Holding A/S (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-06-28 fjernes Legale ejere: intenz P/S (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Dalum (formand) (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2018-09-28 fjernes Bestyrelse: Søren Ehlert (formand) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-16 tilføjes Hjemmeside: www.acadal.com (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-01-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Ehlert (formand) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-01-29 tilføjes Direktion: Morten Kodal Dalum (direktør) (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2018-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling og kommercialisering samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-29 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 637.500,00 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Legale ejere: intenz P/S, PLAYGROUND INSTITUTE ApS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-01-29 tilføjes Navne: Acadal A/S (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Kodal Dalum (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Stiftere: PLAYGROUND INSTITUTE ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2018-01-29 tilføjes Vedtægter: 2018-01-29 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-28)