Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 17, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: simon@paragi.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: Wessel Data ApS, PARAGI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Navne: n-compass IVS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Reelle ejere: Simon Rigét, Grit Wessel, Jesper Sommer (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Stiftere: Wessel Data ApS, PARAGI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-29 fjernes Bestyrelse: Simon Rigét (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-29 fjernes Direktion: Simon Rigét (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Rigét, Grit Wessel, Jesper Sommer (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 17, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Bestyrelse: Simon Rigét (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: Simon Rigét (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software og hardware til internetforbundne enheder (IoT), udføre databehandling, udføre IT serviceydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@paragi.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Wessel Data ApS, PARAGI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: n-compass IVS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Stiftere: Wessel Data ApS, PARAGI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-29)