Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Reelle ejere | Direktion | ||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 21, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 21, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2018-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Naturlig ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Naturlig ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2020-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Moncur Food ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moncur Food ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-05 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-05 tilføjes Vedtægter: 2024-01-05 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 21, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frimestervej 28, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frimestervej 28, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Charlotte Muncks Vej 25, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: simontakatomi@gmail.com (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: simon@nagoyavisuals.dk (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-11 tilføjes Navne: Takatomi Holding ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 fjernes Navne: Takatomi Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-11 tilføjes Vedtægter: 2020-06-11 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-02-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 tilføjes Reelle ejere: Simon Jakobsen Takatomi (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Simon Jakobsen Takatomi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@nagoyavisuals.dk (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Simon Jakobsen Takatomi (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlotte Muncks Vej 25, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere holdingselskab til medejerskab i Naturlig IVS. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-01-31 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Navne: Takatomi Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2018-01-30 tilføjes Stiftere: Simon Jakobsen Takatomi (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Vedtægter: 2018-01-30 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)