Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Najbjerg Poulsen | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Winther Christensen | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Sundberg | 29.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Deppe Mørup | 29.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristoffer Emilius Sundberg | 29.01.2018 | 14.05.2024 | formand |
Søren Lindgaard | 29.01.2018 | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |