Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-05 tilføjes Hjemmeside: www.Miljorenovation.dk (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2023-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Dogan@miljorenovation.dk (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Matin Moaddabi Malmos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Legale ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Matin Moaddabi Malmos (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-05-29 fjernes Legale ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-05-30 tilføjes Reelle ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-05-29 fjernes Reelle ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 130, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejderstedgade 10, 1. tv., 1761 København V (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er indsamling af ikke-farligt affald samt beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Bestyrelse: Matin Moaddabi Malmos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 166.667,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-29 tilføjes Legale ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci, Matin Moaddabi Malmos (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-29 tilføjes Reelle ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2018-11-28 fjernes Reelle ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejderstedgade 10, 1. tv., 1761 København V (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejderstedgade 10, 1. th., 1761 København V (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejderstedgade 10, 1. th., 1761 København V (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-24 tilføjes Direktion: Erdogan Deveci (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er Indsamling af ikke-farligt affald (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-24 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af ikke-farligt affald (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Legale ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Navne: Miljø Renovation ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Reelle ejere: Fadilj Vehabi, Erdogan Deveci (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Stiftere: Erdogan Deveci (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-29)