Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulf Michael Mex | 14.06.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Pressler | 29.12.2023 | 14.06.2024 | direktør |
Kim Hersland | 29.01.2018 | 29.12.2023 | direktør |
Werner Schmidt | 29.01.2018 | 06.02.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulf Michael Mex | 29.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Pressler | 29.12.2023 | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hersland | 29.01.2018 | 29.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frederik Harboe Wissum | 29.01.2018 | 29.12.2023 | formand |
Werner Schmidt | 29.01.2018 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |