Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyben Alle 110, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-28 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: Zakaria Aabirrouche (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: ZACKS Service IVS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: Zakaria Aabirrouche (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Stiftere: Sengül Avasin (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2021-10-07 Statstidende Dekret
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Zakaria Aabirrouche (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyben Alle 110, st. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhøjterrasserne 440, 3520 Farum (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Navne: ZACKS Service IVS (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2020-06-18 fjernes Navne: ASK Logistik IVS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Vedtægter: 2020-06-19 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2020-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: Sengulavasin@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Zakaria Aabirrouche (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Sengül Avasin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Zakaria Aabirrouche (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: Sengül Avasin (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Zakaria Aabirrouche (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2020-06-01 fjernes Reelle ejere: Sengül Avasin (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhøjterrasserne 440, 3520 Farum (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-01-28 tilføjes Direktion: Sengül Avasin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-01-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomheden indenfor transport & kurer ydelser, samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-28 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Sengulavasin@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-01-28 tilføjes Legale ejere: Sengül Avasin (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-01-28 tilføjes Navne: ASK Logistik IVS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-01-28 tilføjes Reelle ejere: Sengül Avasin (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Stiftere: Sengül Avasin (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-01-28 tilføjes Vedtægter: 2018-01-28 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2018-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)