Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærparken 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Binavne: Skandinavisk Brandsikring IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-27 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Hjemmeside: www.skandinavisk-brandsikring.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: admin@skandinavisk-brandsikring.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Titan Group Holding IVS, Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: Titan Engineering IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes ObligatoriskEmail: glenn.ahlefeldt@titan-group.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Stiftere: Titan Group Holding IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Christian Ahlefeldt (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.skandinavisk-brandsikring.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-01-01 fjernes Hjemmeside: www.titan-group.dk (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@skandinavisk-brandsikring.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: glenn@nordic-firesafe.com (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-27 tilføjes Binavne: Skandinavisk Brandsikring IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: glenn@nordic-firesafe.com (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@titan-group.dk (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærparken 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofthøjparken 7, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2018-02-14 tilføjes Hjemmeside: www.titan-group.dk (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofthøjparken 7, 9280 Storvorde (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Direktion: Christian Ahlefeldt (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Formål: at drive virksomhed i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-27 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med luftfart (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@titan-group.dk (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-01-27 tilføjes Legale ejere: Titan Group Holding IVS, Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Navne: Titan Engineering IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes ObligatoriskEmail: glenn.ahlefeldt@titan-group.dk (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Ahlefeldt (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Stiftere: Titan Group Holding IVS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-27 tilføjes Vedtægter: 2018-01-27 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)