Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 1, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2018-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Bag Haverne A/S. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Juristica Holding ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Husted & Co. ApS. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Juristica Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Juristica Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 5, st. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: Stefan Schwærter (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fastejendom samt at drive erhverv med køb og salg af ejendommen samt foretage finansiering og investeringer efter direktionens skøn (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Stefan Schwærter (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: Mone BH 32 ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Reelle ejere: Stefan Schwærter (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Stiftere: Stefan Schwærter (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-26)