Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 167, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 167, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 167, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 9, 1., 1201 København K (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 9, 1., 1201 København K (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 1, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-03-29 tilføjes Hjemmeside: www.elephantsandants.dk (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: signe@elephantsandants.dk (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-02-14 tilføjes Legale ejere: Mørkeberg Aps (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-14 fjernes Legale ejere: René Block Mørkeberg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-13 fjernes Legale ejere: Mørkeberg Aps (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-14 tilføjes Reelle ejere: Signe Mørkeberg Sjøstrøm (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-14 fjernes Reelle ejere: René Block Mørkeberg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-13 fjernes Reelle ejere: Signe Mørkeberg Sjøstrøm (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-14 fjernes Direktion: René Block Mørkeberg (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 1, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: René Block Mørkeberg (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Mørkeberg Aps, René Block Mørkeberg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: Elephants and Ants ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Reelle ejere: Signe Mørkeberg Sjøstrøm, René Block Mørkeberg (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Stiftere: René Block Mørkeberg, Mørkeberg Aps (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)