Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bratbjergvej 28, 9610 Nørager (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-17 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Legale ejere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Navne: IVS KJS maskinstation 2018 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Reelle ejere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Stiftere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-06-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 Statstidende Dekret
Den 2021-01-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 fjernes Direktion: Klaus Jørgen Skov (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bratbjergvej 28, 9610 Nørager (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Direktion: Klaus Jørgen Skov (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-01-17 tilføjes Formål: At drive maskinstation (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-17 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Legale ejere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Navne: IVS KJS maskinstation 2018 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Reelle ejere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Stiftere: Klaus Jørgen Skov (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-01-17 tilføjes Vedtægter: 2018-01-17 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)