Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 53, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højrisvej 14, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2018-01-23 tilføjes Direktion: Jan Vestergaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udleje ejendomme (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-23 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@vnielsen.net (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET SN ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Navne: LCN ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Vestergaard Nielsen (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET SN ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)