Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: Heimstaden Sadolin Have ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: Sadolin Have ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Bo Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Byrgesen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af direktionen og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-08-26 tilføjes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-26 fjernes Bestyrelse: Mogens de Linde (formand) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Kristoffer de Linde (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 fjernes Legale ejere: Sadolin Have Holding ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-08-26 fjernes Reelle ejere: Kristoffer de Linde, Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt enhver anden aktivitet som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening eller af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mogens de Linde (formand) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energiporten 2, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Direktion: Kristoffer de Linde (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt enhver anden aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-23 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Legale ejere: Kristoffer de Linde, Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen, Sadolin Have Holding ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 fjernes Legale ejere: Kristoffer de Linde, Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Navne: Sadolin Have ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-01-23 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer de Linde, Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Stiftere: Sadolin Have Holding ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)