Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 5., 1127 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-24 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: gilbertklandersen@gmail.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: Gilbert Lund Andersen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: GARROPOZ IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Stiftere: Gilbert Lund Andersen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-10-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-04 Statstidende Dekret
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-06)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Gilbert Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 30, 5., 1127 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Direktion: Gilbert Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-01-24 tilføjes Formål: køb, salg og renovering af faste ejendomme (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-24 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: gilbertklandersen@gmail.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Legale ejere: Gilbert Lund Andersen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Navne: GARROPOZ IVS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Stiftere: Gilbert Lund Andersen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)