Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 44, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: Bjørn Skov Frandsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-19 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Hjemmeside: coinio.com (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Navne: Coinio IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Stiftere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 44, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 44, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 44, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2018-01-19 tilføjes Direktion: Bjørn Skov Frandsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med e-handel og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-19 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Hjemmeside: coinio.com (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Legale ejere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Navne: Coinio IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Stiftere: Bjørn Skov Frandsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Vedtægter: 2018-01-19 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)