Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nervøsvej 94, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2019-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: AIG Invest I ApS. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2018-01-16 tilføjes Direktion: Per Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-16 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Legale ejere: Per Kristensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: PK Invest Vadum ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Reelle ejere: Per Kristensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Stiftere: Per Kristensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-23)