Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AQUA MILJØ HYRUP ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Direktion: Holger Scherrebeck (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Legale ejere: Susanne Scherrebeck (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-20 tilføjes Navne: Scherrebeck Holding ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Reelle ejere: Susanne Scherrebeck (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Stiftere: Susanne Scherrebeck (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Vedtægter: 2018-01-20 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)