Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: MCS Holding af 2018 ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: MCS Holding af 2018 IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CorpMedia ApS. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Christoffer Svendsen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsparken 11, 2670 Greve (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Michael Christoffer Svendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive CorpMedia ApS med en ejerandel på 50 procent. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-22 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.c.svendsen@gmail.com (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: Michael Christoffer Svendsen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-01-22 tilføjes Navne: MCS Holding af 2018 IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Stiftere: Michael Christoffer Svendsen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Vedtægter: 2018-01-22 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)