Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangen 1, 3230 Græsted (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2023-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2023-01-14 tilføjes Hjemmeside: www.talentattract.com (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2023-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: bvs@talentattract.com (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2019-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Talent Attract ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Talent Attract ApS. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Talent Attract ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Talent Attract ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2022-10-11 tilføjes Direktion: Balder Nikolaj Vendt-Striim (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Paul Hovring Nolan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-01-14)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 23, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Christian Hesselbjerg Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: Brostrøm-Nolan Holding ApS, VENDT-STRIIM ApS, Christian Bundgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: Paul Hovring Nolan (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Legale ejere: VENDT-STRIIM ApS, Christian Bundgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Navne: Talent Attract Group ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Navne: Business Culture Institute ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-14 fjernes Binavne: 360job International ApS, 360job Holding ApS, 360job Group ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Binavne: 360job International ApS, 360job Holding ApS, 360job Group ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: VENDT-STRIIM ApS, Christian Bundgaard Holding ApS, Paul Hovring Nolan (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: Business Culture Institute ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: VENDT-STRIIM ApS, Paul Hovring Nolan (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: Business Culture Institut ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 23, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 23, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-04 tilføjes Vedtægter: 2019-03-04 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-03-03 fjernes Binavne: 360Job ApS, 360-Job ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 23, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-02-21 tilføjes Reelle ejere: Paul Hovring Nolan, Balder Nikolaj Vendt-Striim (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-02-20 fjernes Reelle ejere: Paul Hovring Nolan, Balder Nikolaj Vendt-Striim (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-01-21 tilføjes Binavne: 360Job ApS, 360-Job ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-01-21 tilføjes Direktion: Paul Hovring Nolan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-21 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Legale ejere: VENDT-STRIIM ApS, Paul Hovring Nolan (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-01-21 tilføjes Navne: Business Culture Institut ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-01-21 tilføjes Reelle ejere: Paul Hovring Nolan, Balder Nikolaj Vendt-Striim (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Stiftere: VENDT-STRIIM ApS, Paul Hovring Nolan (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Vedtægter: 2018-01-21 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)