Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Brian Larsen Varta (direktør) (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Varta Holding ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: AIR Group A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-04 tilføjes Navne: Air Group Administration ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-03 fjernes Navne: Air Group Boder ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og facility management, herunder virksomhed med kantinedrift, salg af mad og drikke, udskænkning af øl og spiritus, lagerstyring, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bibliotekvej 49, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Direktion: Brian Larsen Varta (direktør) (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med facility management, herunder virksomhed med kantinedrift, salg af mad og drikke, herunder udskænkning af øl og spiritus, lagerstyring, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-18 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Legale ejere: AIR Group A/S (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-01-18 tilføjes Navne: Air Group Boder ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Reelle ejere: Brian Larsen Varta (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Stiftere: AIR Group A/S (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-02)