Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2022-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 14, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Hjemmeside: sao-figureskating.dk (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: formand@sao-figureskating.dk (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Navne: Skøjteklub Amager Ørestad (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-30 tilføjes Hjemmeside: sao-figureskating.dk (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-29 fjernes Hjemmeside: øsik.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: formand@sao-figureskating.dk (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-29 fjernes Kontaktoplysninger: formand@oesik.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-09-21 tilføjes Navne: Skøjteklub Amager Ørestad (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-09-20 fjernes Navne: Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: formand@oesik.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2018-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: nielspraetorius@gmail.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 14, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-01-22 tilføjes Hjemmeside: øsik.dk (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2018-01-22 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: nielspraetorius@gmail.com (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Navne: Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2022-05-12)