Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Formål | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøparken 2, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 70, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2019-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Equities ApS. (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Equities ApS. (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Global Investment Foundation ApS. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICSKO Holding ApS. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2021-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hellen Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 70, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastrupvej 25, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastrupvej 25, st., 2300 København S (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 61, 1. tv., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 61, 1. tv., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Binavne: Nordic Equities Holding ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-06 fjernes Binavne: Nordic Equities Holding IVS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 tilføjes Navne: Business Holding Nordic ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-30 fjernes Navne: Business Holding Nordic IVS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-19 tilføjes Binavne: Nordic Equities Holding IVS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-17 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: Business Holding Nordic IVS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-17 fjernes Navne: CAT Risteriet IVS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jpsas@nordicequities.dk (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 tilføjes Direktion: Jan Rasmus Møller Willumsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 fjernes Direktion: Christian Lucas Rosenberg Vangsgaard Kortbæk (direktør) (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 tilføjes Legale ejere: Jan Rasmus Møller Willumsgaard (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: CRVK Holding IVS (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Rasmus Møller Willumsgaard (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Christian Lucas Rosenberg Vangsgaard Kortbæk (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-07-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 95, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolpehøj 92, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolpehøj 92, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-03-30)
Den 2018-01-19 tilføjes Direktion: Christian Lucas Rosenberg Vangsgaard Kortbæk (direktør) (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import & eksport, ristning og salg af kaffe og heraf relaterede produkter. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-19 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Legale ejere: CRVK Holding IVS (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-01-19 tilføjes Navne: CAT Risteriet IVS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-01-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Lucas Rosenberg Vangsgaard Kortbæk (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Stiftere: CRVK Holding IVS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Vedtægter: 2018-01-19 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-19)