Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Gerner Wolff-Sneedorff (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-02 fjernes Bestyrelse: Leif Meyhoff (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 37.500.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavn 4, 2. th., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ape@jebsen.dk (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Bestyrelse: Steen Ertberg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Torben Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-05-28 tilføjes Vedtægter: 2018-05-28 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Navne: Bækkeskov Gods A/S (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Navne: Rosendal Udlejning A/S (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 20, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-01-18 tilføjes Bestyrelse: Torben Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-01-18 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Direktion: Henrik Uldall Borch (direktør) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive land -og skovbrug og dermed beslægtet virksomhed samt udlejningsvirksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-18 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Legale ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-01-18 tilføjes Navne: Rosendal Udlejning A/S (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-01-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Stiftere: Michael Immanuel Jebsen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)