Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kapital | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre bogholderi og anden regnskabsmæssig assistance. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: Engelhardt Regnskab ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Navne: M Lindholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RegnskabsSupporten ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: M Lindholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-08 fjernes Navne: M Lindholm Holding IvS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 106, 2605 Brøndby (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Direktion: Michelle Lindholm Engelhardt (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber og anden investering i værdipapirer (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-17 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mlp@regnskabssupporten.dk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Legale ejere: Michelle Lindholm Engelhardt (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Navne: M Lindholm Holding IvS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2018-01-17 tilføjes Reelle ejere: Michelle Lindholm Engelhardt (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Stiftere: Michelle Lindholm Engelhardt (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Vedtægter: 2018-01-17 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-17)